Sueldos cobrados por el Dictador José Gaspar Rodríguez de Francia y el Brigadier Fulgencio Yegros.
Francisco Díaz de BedoyaSobre la actuación de Vicente Antonio Matiauda, sustituto de Fulgencio Yegros en Candelaria, sin órdenes del Gobierno.
?Recibos expedidos por integrantes del Ejército, en concepto de sueldos.
Francisco Díaz de BedoyaRecibos expedidos por el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia:
- Por sueldos.
Petición de vecinos de Tapequezá y Tucanguá, sobre el lugar que deben ocupar en la Iglesia de Atyrá.
Jacinto RuízÓrdenes y Resoluciones del Dictador Supremo José Gaspar Rodríguez de Francia:
- Oficios al Comandante de Concepción, José Miguel Ibañez. Asunción, 13/01, 21/01, 13/02, 26/02, 23/03, 05/04, 11/04, 29/04, 04/05, 18/05, 29/07, 21/08, 26/08, 27/08, 31/08, 05/09, 20/09, 25/09, 26/09, 06/10, 22/10, 28/10, 11/11, 21/11 y 06/12/1815.
- Designación de Juan Silvestre Ayala como Secretario de Estado. Asunción 10/01/1815.
- Decreto sobre Sueldo de los Cónsules. Asunción, 29/03/1815.
- Designación de Vicente Díaz Moreno como Secretario de Estado. Asunción, 02/06/1815.
- Oficios al Comandante de Pilar, José Joaquín López. Asunción, 01/07, 26/09, 02/10, 13/10, 17/10, 24/10, 02/11, 04/11, 04/12, 16/12, 30/12/1815.
- Decreto sobre autoridades de las comunidades religiosas. Asunción, 02/07/1815.
- Oficio al Comandante interino de Concepción, Manuel Uriarte. Asunción, 10/7/1815.
- Oficio al Comandante de San Pedro, Carlos Isasi. Asunción, 23/08/1815.
- Designación de Pedro Benítez como Mayordomo de la Estancia de la República. Asunción, 04/09/1815.
- Oficio al Cabildo, sobre partida del Alcalde Vicente Díaz Moreno a Itapúa. Asunción, 16/09 y 05/12/1815.
- Oficio al Subdelegado de Candelaria, José Carlos Careaga. Asunción, 12/12/1815.
- Decreto sobre cese de funcionarios públicos foráneos. Asunción, 21/12/1815.
- Oficio del Mayordomo de la Estancia de la República, Pedro José Benítez, al Dr. Francia.
- Auto sobre embargo de ganado de la Estancia de la República. Asunción, 14/09/1815.
Expediente sobre una denuncia contra José de Espínola por extracción de ganados de la Estancia de la Patria:
- Declaraciones.
- Informes.
- Resoluciones.
Expediente sobre tasación de costas procesales cobradas a varios vecinos de la Villa de Concepción.
Manuel de UriarteExpediente relativo al paso del Río Tebicuary, que el Pueblo de Santa María de Fe contrató arrendar:
- Contrato de arrendamiento.
- Informes.
- Decretos del Dictador Supremo.
Decretos del Dictador Supremo Doctor José Gaspar Rodríguez de Francia. Incluye:
- Designación de José Matías Isasi en reemplazo del retirado Vicente Ignacio Iturbe como Subdelegado de San Pedro del Ycuamandyyú.
- Decreto sobre cese de funcionarios públicos foráneos. Asunción, 21/12/1815.
- Designación de Roque Antonio Céspedes como Arcediano de la Catedral.
-Decreto de los Cónsules y el Dictador Supremo Gaspar Rodríguez de Francia. Incluye:
- Oficio al Teniente Gobernador de Corrientes, José León Domínguez.
- Designación de Carlos Antonio López como catedrático de Filosofía del Colegio Seminario.
- Oficio del Comandante de Villarrica, Francisco Aquino.
- Orden de pago a Julián Villar y Luis Ventura Flecha, por dos barcos.
- Libramiento en favor del Comandante de Concepción.
- Plan del Congreso General.
- Acta del Congreso General, en que se designa Dictador Supremo al Doctor José Gaspar Rodríguez de Francia.
- Designación de Manuel de Uriarte como Alcalde de Concepción.
- Auto de una demanda presentada por vecinos de Luque.
- Decreto sobre expedición de guías.
- Decreto sobre exportación de metales preciosos.
- Oficios al Comandante de Concepción, José Miguel Ibañez.
- Decreto sobre impuestos a la importación.
Correspondencias y Resoluciones de los Cónsules y el Dictador Supremo Francia:
- Exoneración del cargo de Regidor para Lorenzo Delvalle.
- Oficios al Teniente Gobernador de Corrientes, José León Domínguez.
- Bando sobre empadronamiento de españoles europeos.
- Respuesta a una consulta del Diputado de Comercio.
- Actas de cambio de turno de los Cónsules.
- Oficios de los Sub-Delegados de Santiago, Juan Antonio Montiel, y de la Candelaria, Vicente Antonio Matiauda, sobre movimientos de José Artigas.
- Pago al armero José Ramón Benítez y al Chasque Ramón Aquino enviado a Santa Fé.
- Oficios al Comandante de Villarrica, Francisco Aquino.
- Oficios al Cabildo.
- Oficio al Ministro Tesorero de Hacienda, sobre testamentaria de Juan Bautista Alomar, y gastos del Fuerte de Borbón.
- Instrucciones sobre elección de representantes para el Congreso General de la Provincia.
- Auto sobre Bienes embargados de Jaime Ferrer.
- Oficios al Comandante de Concepción, José Miguel Ibañez.
- Oficios al Sub-Delegado de Santiago, Juan Antonio Montiel.
Correspondencias de Asunción:
- Herramientas.
- Gratificación de los indios.
- Pago de haberes por tres meses al soldado Sebastián Paredes.
Correspondencias de Asunción:
- Lista de revista de las tropas de Infantería y Artillería.
- Consumición de ganados.
- Hospital del Cuartel Central.
Al Comisario de Cruzada, sobre distribución de Bula, y del indulto de carnes para los días de ayuno.
Sebastián Antonio Martínez SáenzAcuerdos del Cabildo de Asunción:
- Elecciones en el Cabildo.
- Expediente de Cuentas.
- Reparación de Casas Capitulares.
- Recaudación de los Comerciantes.
- Defensa General de Pobres.
- Cuentas de Propios.